poznámky: Gemeinderat Kostnice
nezodpovězený (34) 77,3% |
Souhlasím / převážně souhlasím (4) 9,1% |
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa (4) 9,1% |
Odmítám (1) 2,3% |
Žádný názor (1) 2,3% |
Thomas Buck
je členem parlamentu Gemeinderat
Junges Forum naposledy upraveno 28. 04. 2016
Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny
Souhlasím / převážně souhlasím .
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Für eine entgültige Positionierung werden noch ausstehende Gutachten abgewartet,
die in unsere Abwägungen noch einfliessen werden.
Dr. Christine Finke
je členem parlamentu Gemeinderat
Junges Forum naposledy upraveno 28. 04. 2016
Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny
Souhlasím / převážně souhlasím .
Das Junge Forum Konstanz spricht sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht dafür aus, den Flugplatz aufzugeben.
Der Flugplatz erfüllt mehrere Aufgaben, auch abseits vom Flugbetrieb. Ein entscheidender Punkt ist der Naturschutz in diesem Gebiet, der sinnvolle Bebauungen auf großen Teilen der Fläche unmöglich macht oder erschwert.
Zudem werden auf dem Flugplatz neue Technologien erforscht und entwickelt, wie beispielsweise das Icarus Projekt der Universität. Diese Projekte müssten ohne den Flugplatz aufgegeben werden oder könnten nur mit erheblichem Mehraufwand weiterbetrieben werden.
Außerdem wird der Flugplatz jedes Jahr mehrfach als Zeltplatz bei Großveranstaltungen wie Rock am See und dem Seenachtsfest genutzt. Für diese Besucher gibt es in Konstanz keine Kapazitäten, wenn der Flugplatz nicht mehr zur Verfügung steht.
Ein Flugplatz ist Teil der Verkehrs-Infrastruktur, die man nicht ohne Not aufgeben sollte
Nicht zuletzt war der Flugplatz schon immer Evakuierungsgebiet und sollte als Reservefläche erhalten bleiben.
Wir sehen daher momentan keine stichhaltigen Gründe, den Flugplatz aufzugeben.
Matthias Schäfer
je členem parlamentu Gemeinderat
Junges Forum naposledy upraveno 17. 10. 2015
Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny
Souhlasím / převážně souhlasím .
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Gabriele Weiner
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler naposledy upraveno 15. 10. 2015
Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny
Souhlasím / převážně souhlasím .
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Herbert Weber
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD naposledy upraveno 25. 09. 2015
Odmítám .
Stephan Kühnle
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste naposledy upraveno 28. 04. 2016
Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny
Žádný názor .
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Freie Grüne Liste wird sich noch nicht auf eine Haltung zur Zukunft des Konstanzer Flugplatzes festlegen, da das Gutachten, das den Nutzen des Flugplatzes für die Kommune darlegen soll, noch aussteht. Die Informationen reichen momentan nicht aus, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Dafür bitten wir um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan Kühnle
Freie Grüne Liste Konstanz
Alfred Reichle
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 10. 12. 2015
nezodpovězený
Dr. Heinrich Everke
je členem parlamentu Gemeinderat
FDP
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Dr. Michael Fendrich
je členem parlamentu Gemeinderat
FDP
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Johann Hartwich
je členem parlamentu Gemeinderat
FDP
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Holger Reile
je členem parlamentu Gemeinderat
Linke Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Anke Schwede
je členem parlamentu Gemeinderat
Linke Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Kurt Demmler
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Heinrich Fuchs
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Sabine Feist
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Matthias Heider
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Marcus Nabholz
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Manfred Hölzl
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Jürgen Puchta
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Dr. Jürgen Ruff
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Sonja Hotz
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Zahide Sarikas
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Johannes Kumm
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Klaus Peter Kossmehl
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Susanne Heiß
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Anselm Venedey
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Jürgen Faden
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Dr. Ewald Weisschedel
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Wähler
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Günter Beyer-Köhler
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Charlotte Biskup
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Charlotte Dreßen
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Dr. Dorothee Jacobs-Krahnen
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Dr. Christiane Kreitmeier
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Normen Küttner
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Gisela Kusche
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Anne Mühlhäußer
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Peter Müller-Neff
je členem parlamentu Gemeinderat
Freie Grüne Liste
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Roger Tscheulin
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Andreas Ellegast
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Wolfgang Müller-Fehrenbach
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
naposledy zapsáno na 25. 09. 2015
nezodpovězený
Jan Welsch
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa
Karl Langensteiner-Schönborn
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa
Dr. Andreas Osner
je členem parlamentu Gemeinderat
SPD
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa
Uli Burchardt
je členem parlamentu Gemeinderat
CDU
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa