komentāri: Gemeinderat Konstanca
Neatbildēts (34) 77,3% |
Es piekrītu / lielākoties piekrītu (4) 9,1% |
Nav pieprasīts, e-pasta adrese nav pieejama (4) 9,1% |
Es nepiekrītu (1) 2,3% |
Nav viedokļa (1) 2,3% |
Thomas Buck
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Junges Forum pēdējo reizi rediģēts 28.04.2016
Par pamatu lēmuma pieņemšanai ir frakcijas pieņemtais lēmums
Es piekrītu / lielākoties piekrītu.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Für eine entgültige Positionierung werden noch ausstehende Gutachten abgewartet,
die in unsere Abwägungen noch einfliessen werden.
Dr. Christine Finke
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Junges Forum pēdējo reizi rediģēts 28.04.2016
Par pamatu lēmuma pieņemšanai ir frakcijas pieņemtais lēmums
Es piekrītu / lielākoties piekrītu.
Das Junge Forum Konstanz spricht sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht dafür aus, den Flugplatz aufzugeben.
Der Flugplatz erfüllt mehrere Aufgaben, auch abseits vom Flugbetrieb. Ein entscheidender Punkt ist der Naturschutz in diesem Gebiet, der sinnvolle Bebauungen auf großen Teilen der Fläche unmöglich macht oder erschwert.
Zudem werden auf dem Flugplatz neue Technologien erforscht und entwickelt, wie beispielsweise das Icarus Projekt der Universität. Diese Projekte müssten ohne den Flugplatz aufgegeben werden oder könnten nur mit erheblichem Mehraufwand weiterbetrieben werden.
Außerdem wird der Flugplatz jedes Jahr mehrfach als Zeltplatz bei Großveranstaltungen wie Rock am See und dem Seenachtsfest genutzt. Für diese Besucher gibt es in Konstanz keine Kapazitäten, wenn der Flugplatz nicht mehr zur Verfügung steht.
Ein Flugplatz ist Teil der Verkehrs-Infrastruktur, die man nicht ohne Not aufgeben sollte
Nicht zuletzt war der Flugplatz schon immer Evakuierungsgebiet und sollte als Reservefläche erhalten bleiben.
Wir sehen daher momentan keine stichhaltigen Gründe, den Flugplatz aufzugeben.
Matthias Schäfer
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Junges Forum pēdējo reizi rediģēts 17.10.2015
Par pamatu lēmuma pieņemšanai ir frakcijas pieņemtais lēmums
Es piekrītu / lielākoties piekrītu.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Gabriele Weiner
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Freie Wähler pēdējo reizi rediģēts 15.10.2015
Par pamatu lēmuma pieņemšanai ir frakcijas pieņemtais lēmums
Es piekrītu / lielākoties piekrītu.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Herbert Weber
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
SPD pēdējo reizi rediģēts 25.09.2015
Es nepiekrītu.
Stephan Kühnle
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Freie Grüne Liste pēdējo reizi rediģēts 28.04.2016
Par pamatu lēmuma pieņemšanai ir frakcijas pieņemtais lēmums
Nav viedokļa.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Freie Grüne Liste wird sich noch nicht auf eine Haltung zur Zukunft des Konstanzer Flugplatzes festlegen, da das Gutachten, das den Nutzen des Flugplatzes für die Kommune darlegen soll, noch aussteht. Die Informationen reichen momentan nicht aus, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Dafür bitten wir um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan Kühnle
Freie Grüne Liste Konstanz
Alfred Reichle
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 10.12.2015
Neatbildēts
Dr. Heinrich Everke
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Dr. Michael Fendrich
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Johann Hartwich
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Holger Reile
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Anke Schwede
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Kurt Demmler
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Heinrich Fuchs
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Sabine Feist
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Matthias Heider
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Marcus Nabholz
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Manfred Hölzl
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Jürgen Puchta
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Dr. Jürgen Ruff
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Sonja Hotz
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Zahide Sarikas
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Johannes Kumm
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Klaus Peter Kossmehl
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Susanne Heiß
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Anselm Venedey
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Jürgen Faden
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Dr. Ewald Weisschedel
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Günter Beyer-Köhler
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Charlotte Biskup
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Charlotte Dreßen
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Dr. Dorothee Jacobs-Krahnen
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Dr. Christiane Kreitmeier
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Normen Küttner
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Gisela Kusche
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Anne Mühlhäußer
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Peter Müller-Neff
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Roger Tscheulin
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Andreas Ellegast
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Wolfgang Müller-Fehrenbach
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
pēdējo reizi rakstīts 25.09.2015
Neatbildēts
Jan Welsch
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Nav pieprasīts, e-pasta adrese nav pieejama
Karl Langensteiner-Schönborn
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Nav pieprasīts, e-pasta adrese nav pieejama
Dr. Andreas Osner
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Nav pieprasīts, e-pasta adrese nav pieejama
Uli Burchardt
ir parlamenta loceklis Gemeinderat
Nav pieprasīts, e-pasta adrese nav pieejama