kommentarer: Gemeinderat Konstanz
Obesvarat (34) 77,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del (4) 9,1% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig (4) 9,1% |
Jag håller inte med (1) 2,3% |
Inget yttrande (1) 2,3% |
Thomas Buck
är riksdagsledamot Gemeinderat
Junges Forum senast redigerad 2016-04-28
Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen
Jag håller med / håller med till mesta del.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Für eine entgültige Positionierung werden noch ausstehende Gutachten abgewartet,
die in unsere Abwägungen noch einfliessen werden.
Dr. Christine Finke
är riksdagsledamot Gemeinderat
Junges Forum senast redigerad 2016-04-28
Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen
Jag håller med / håller med till mesta del.
Das Junge Forum Konstanz spricht sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht dafür aus, den Flugplatz aufzugeben.
Der Flugplatz erfüllt mehrere Aufgaben, auch abseits vom Flugbetrieb. Ein entscheidender Punkt ist der Naturschutz in diesem Gebiet, der sinnvolle Bebauungen auf großen Teilen der Fläche unmöglich macht oder erschwert.
Zudem werden auf dem Flugplatz neue Technologien erforscht und entwickelt, wie beispielsweise das Icarus Projekt der Universität. Diese Projekte müssten ohne den Flugplatz aufgegeben werden oder könnten nur mit erheblichem Mehraufwand weiterbetrieben werden.
Außerdem wird der Flugplatz jedes Jahr mehrfach als Zeltplatz bei Großveranstaltungen wie Rock am See und dem Seenachtsfest genutzt. Für diese Besucher gibt es in Konstanz keine Kapazitäten, wenn der Flugplatz nicht mehr zur Verfügung steht.
Ein Flugplatz ist Teil der Verkehrs-Infrastruktur, die man nicht ohne Not aufgeben sollte
Nicht zuletzt war der Flugplatz schon immer Evakuierungsgebiet und sollte als Reservefläche erhalten bleiben.
Wir sehen daher momentan keine stichhaltigen Gründe, den Flugplatz aufzugeben.
Matthias Schäfer
är riksdagsledamot Gemeinderat
Junges Forum senast redigerad 2015-10-17
Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen
Jag håller med / håller med till mesta del.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Gabriele Weiner
är riksdagsledamot Gemeinderat
Freie Wähler senast redigerad 2015-10-15
Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen
Jag håller med / håller med till mesta del.
Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Herbert Weber
är riksdagsledamot Gemeinderat
SPD senast redigerad 2015-09-25
Jag håller inte med.
Stephan Kühnle
är riksdagsledamot Gemeinderat
Freie Grüne Liste senast redigerad 2016-04-28
Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen
Inget yttrande.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Freie Grüne Liste wird sich noch nicht auf eine Haltung zur Zukunft des Konstanzer Flugplatzes festlegen, da das Gutachten, das den Nutzen des Flugplatzes für die Kommune darlegen soll, noch aussteht. Die Informationen reichen momentan nicht aus, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Dafür bitten wir um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan Kühnle
Freie Grüne Liste Konstanz
Alfred Reichle
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-12-10
Obesvarat
Dr. Heinrich Everke
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Dr. Michael Fendrich
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Johann Hartwich
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Holger Reile
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Anke Schwede
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Kurt Demmler
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Heinrich Fuchs
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Sabine Feist
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Matthias Heider
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Marcus Nabholz
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Manfred Hölzl
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Jürgen Puchta
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Dr. Jürgen Ruff
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Sonja Hotz
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Zahide Sarikas
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Johannes Kumm
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Klaus Peter Kossmehl
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Susanne Heiß
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Anselm Venedey
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Jürgen Faden
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Dr. Ewald Weisschedel
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Günter Beyer-Köhler
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Charlotte Biskup
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Charlotte Dreßen
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Dr. Dorothee Jacobs-Krahnen
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Dr. Christiane Kreitmeier
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Normen Küttner
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Gisela Kusche
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Anne Mühlhäußer
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Peter Müller-Neff
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Roger Tscheulin
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Andreas Ellegast
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Wolfgang Müller-Fehrenbach
är riksdagsledamot Gemeinderat
skrevs senast till den 2015-09-25
Obesvarat
Jan Welsch
är riksdagsledamot Gemeinderat
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig
Karl Langensteiner-Schönborn
är riksdagsledamot Gemeinderat
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig
Dr. Andreas Osner
är riksdagsledamot Gemeinderat
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig
Uli Burchardt
är riksdagsledamot Gemeinderat
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig